近日,国资国企发生多则人事变动。小编为大家整理了人事变动详情,一起来看!
国家石油天然气管网集团有限公司
2022年7月11日,国家石油天然气管网集团有限公司召开党组会议,通报了中组部关于王振声同志任国家管网集团副总经理、党组成员的决定。上述任职按有关法律和章程规定办理。
王振声,1970年生,1998年毕业于东北大学工业自动化专业,工学硕士,教授级高级工程师。现任国家石油天然气管网集团有限公司副总经理、党组成员。
2014年7月任中国石油管道分公司党委委员、副总经理;
2020年6月任国家石油天然气管网集团有限公司资产完整性管理本部总经理;
2020年12月任国家石油天然气管网集团有限公司安全环保与运维本部总经理;
2021年8月任国家石油天然气管网集团有限公司生产部总经理兼油气调控中心主任、党委书记;亿博app下载官网体育
2022年7月任国家石油天然气管网集团有限公司副总经理、党组成员。
国家能源投资集团有限责任公司
2022年7月26日下午,国家能源投资集团有限责任公司召开党组会议,宣布了关于国家能源投资集团有限责任公司总会计师任职的决定:冯来法同志任国家能源投资集团有限责任公司总会计师、党组成员。上述任职按有关法律和章程规定办理。
冯来法,现任国家能源投资集团有限责任公司总会计师、党组成员。
哈尔滨电气集团有限公司
7月27日上午,哈电集团召开领导班子(扩大)会议,宣布中央组织部任免决定:张英健同志任哈尔滨电气集团有限公司董事、党委副书记,免去其哈尔滨电气集团有限公司副总经理职务;都兴开同志任哈尔滨电气集团有限公司总会计师、党委常委。相关职务任免按有关法律规定办理。
张英健,男,出生于1964年,研究生学历,工学硕士。现任哈尔滨电气集团有限公司董事、党委副书记。
曾任哈尔滨电站工程有限责任公司副总工程师、副总经理。任哈尔滨电气集团公司副总经理,哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事。
2015年3月18日获委任为哈尔滨电气股份有限公司审核委员会委员,战略发展委员会委员。
2022年7月,任哈尔滨电气集团有限公司董事、党委副书记。
中国东方电气集团有限公司
7月27日,东方电气集团召开领导班子(扩大)会议,宣布中央组织部任职决定:李忠军同志任中国东方电气集团有限公司副总经理、党组成员。相关职务任免按有关法律规定办理。
李忠军,毕业于中国人民大学,经济学硕士,高级经济师。
历任国电电力发展股份有限公司(SHSE:600795)证券投资部副经理,证券融资部副经理,证券融资部副主任,证券融资部副主任(主持工作)、证券事务代表,证券融资部主任、证券事务代表,副总经理、党委委员、董事会秘书;国电安徽电力有限公司执行董事、总经理、党委副书记;神皖能源有限责任公司党委书记、董事长;龙源电力集团股份有限公司执行董事、董事长、董事会战略委员会主任。亿博app电脑版网址是多少
中国中钢集团有限公司
8月1日下午,中钢集团召开干部会议。会上公布了中国宝武党委常委会决定:经中国宝武党委常委会研究,委派刘安栋为中钢集团董事长,并推荐为中钢股份董事长人选,任命刘安栋为中钢集团党委书记、中钢股份党委书记,不再担任中钢集团总经理、中钢股份总经理;委派刘国旺为中钢集团董事,推荐为中钢集团总经理人选,并任命刘国旺为中钢集团党委副书记、中钢股份党委副书记,推荐刘国旺为中钢股份董事、总经理人选。
刘安栋,男,汉族,1964年2月生,湖南祁阳人,毕业于中南财经大学(现中南财经政法大学)财政学专业,本科学历,高级会计师。现任中国中钢集团有限公司党委副书记、董事、总经理。
毕业后进入财政部工作,历任财政部工交司科员、主任科员、中国冶金进出口总公司财务部经理等职务;
1995年10月—1998年10月,任中国钢铁工贸集团公司财务部综合处副处长;
1998年10月—2001年12月,任中国钢铁工贸集团公司财务部副主任兼综合处处长;
2001年12月—2005年07月,任中国钢铁工贸集团公司(2004年08月更名为中国中钢集团公司)资产财务部总经理、资产处置中心主任;
2005年07月—2008年12月,担任中国中钢集团公司总会计师;
2008年12月—2014年09月,现任中国中钢集团公司党委常委、中国中钢股份有限公司副总经理;
2014年09月,任中钢集团党委书记、副总裁,中钢股份董事、总经理、党委副书记;
2014年12月,任中国中钢集团党委书记、副总经理;
2017年01月,任中国中钢集团公司党委副书记、董事、总经理;亿博app下载官网
2018年03月,任中国中钢集团有限公司党委副书记、董事、总经理。
2022年07月,中国钢铁工业协会理事、常务理事。
1名中央企业专职外部董事任职
经研究,任命吴姜宏为中央企业专职外部董事。
任生俊任中国进出口银行副董事长、行长
中国银行保险监督管理委员会2022年8月2日核准:任生俊同志任中国进出口银行副董事长、行长。
任生俊简历:
管理学硕士,高级会计师
毕业于中央财经大学,曾在财政部和中国进出口银行工作,先后担任中国进出口银行卖方信贷部副总经理、信贷管理部副总经理等职务;
2003年12月—2011年9月,任中国进出口银行信贷管理部总经理,深圳分行党委书记、行长,上海分行党委书记、行长等(2010年3月—2010年7月,中央党校中青年干部培训班学习);
2011年9月—2015年10月,任中国进出口银行行务委员(2011年9月—2012年3月,兼任中国进出口银行上海分行党委书记、行长;2012年3月—2015年10月,兼任中国进出口银行计划财务部总经理);
2015年10月—2020年1月,任中国太平保险集团有限责任公司(中国太平保险集团
<香港>有限公司)党委委员、副总经理(2017年9月—2017年11月,中央党校省部级干部进修班学习);香港>2020年1月—2020年5月,任中国太平保险集团有限责任公司(中国太平保险集团
<香港>有限公司)党委委员、执行董事、副总经理;香港>2020年5月—2022年5月,任中国中信集团有限公司党委副书记、监事长;
2022年5月—2022年8月,任中国进出口银行党委副书记;
2022年8月起,任中国进出口银行党委副书记、副董事长、行长。
原标题:《5户中央企业领导人员职务任免,国资国企人事动态一览》
阅读原文